Entreprise : ORN LAND - SIREN 382 187 797
Identité
Dénomination
ORN LAND
SIREN (siège)
382 187 797
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
01/06/1991
Date de fin de la personne morale
31/12/2089
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Achat, mise en location de locaux nus acquisition, propriété, exploitation par bail ou autrement, entretien, transformation d'immeubles bâtis ou non bâtis acquis par elle par tous moyens.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
LA HOULIERE 61100 ATHIS-VAL DE ROUVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Taillebois
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULARD JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Athis-Val de Rouvre
Nom, Prénom(s)
PETIT DIMITRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
les monts d'andaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
38218779700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, mise en location de locaux nus acquisition, propriété, exploitation par bail ou autrement, entretien, transformation d'immeubles bâtis ou non bâtis acquis par elle par tous moyens.
Autres Activités
Achat, mise en location de locaux nus acquisition, propriété, exploitation par bail ou autrement, entretien, transformation d'immeubles bâtis ou non bâtis acquis par elle par tous moyens.
Adresse
LA HOULIERE
61100 , ATHIS-VAL DE ROUVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Taillebois
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDE SUR NOIREAU PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).