Entreprise : LES DEUX COCOTIERS - SIREN 382 181 113
Identité
Dénomination
LES DEUX COCOTIERS
SIREN (siège)
382 181 113
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1991
Début d’activité
17/03/1991
Date de fin de la personne morale
10/06/2090
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
LA RESTAURATION, NOTAMMENT L'EXPLOITATION D'UNE PIZZERIA, LA VENTE DE CADEAUX, SOURVENIRS ET L'ORGANISATION DE VOYAGES. LOCATION DE TOUT FONDS DE COMMERCE LUI APPARTENANT.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD MARIGOT MARINA ROYALE 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DERIVEAUX JEAN-MARIE , LOUIS , LUCIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/03/1991
Siret
38218111300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA RESTAURATION, NOTAMMENT L'EXPLOITATION D'UNE PIZZERIA, LA VENTE DE CADEAUX, SOURVENIRS ET L'ORGANISATION DE VOYAGES. LOCATION DE TOUT FONDS DE COMMERCE LUI APPARTENANT.
Autres Activités
LA RESTAURATION, NOTAMMENT L'EXPLOITATION D'UNE PIZZERIA, LA VENTE DE CADEAUX, SOURVENIRS ET L'ORGANISATION DE VOYAGES. LOCATION DE TOUT FONDS DE COMMERCE LUI APPARTENANT.
Adresse
LD MARIGOT MARINA ROYALE
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Marigot
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
139
Date d'ajout
02/01/1996
Description
MISE EN LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMEMRCE DE LA SOCIETE A MME ANDRE NADEGE LYDIE, DEMEURANT A MARIGOT IMM. LES AMANDIERS SAINT/MARTIN, A COMPTER DU 15.12.95 EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL A LA LOCATION DE TOUT FONDS DE COMMERCE LUI APPARTENANT A COMPTER DU 15.12.95
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1596
Date d'ajout
27/08/1992
Description
Changement de gérantANCIEN : DESMOINEAUX JEAN-LUC, NOUVEAU : DERIVEAUX JEAN-MARIE LOUIS. A COMPTER DU 17/06/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT D'ACTES : CESSION DE PARTS SOCIALES P.V DU 08.06.93, INSCRIPTION FAITE LE 08.10.93 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 18.07.95 ENTRE MR JEAN-LUC DESMOINEAUX ET MR JEAN-MARIE LOUIS DERIVAUX INSCRIPTION FAITE LE 27.11.95 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).