Entreprise : SCI DE L'AGOUT - SIREN 382 163 525
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2022)
Dénomination
SCI DE L'AGOUT
SIREN (siège)
382 163 525
Date d'immatriculation au RNE
20/06/1991
Date de fin de la personne morale
19/06/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
15 AV LUCIEN COUDERT 81100 CASTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN PHILIPPE , EMILE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
GUINARD THIERRY , PAUL-ADRIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
FILHOL GILLES , JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Castres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/06/1991
Siret
38216352500019
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
15 AV LUCIEN COUDERT
81100 , CASTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3129
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Castres le 21/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
323
Date d'ajout
25/01/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 03/12/2018 Liquidateurs : GUINARD Thierry Paul-Adrien et FILHOL Gilles Jean-Yves, ancien Gérants Le siège de la liquidation est fixé au 15 avenue Lucien Couderc 81100 Castres Dépôt d'actes n° 345 Journal d'annonces légales : La Montagne Noire en date du 29/01/2019 Mise en sommeil de la société à compter du 03/12/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).