Entreprise : SCI ADELINE - SIREN 382 157 345
Identité
Dénomination
SCI ADELINE
Sigle
S.C.I. ADELINE
SIREN (siège)
382 157 345
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
01/01/2018
Date de fin de la personne morale
06/06/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
IMP DU PARC DES LOISIRS 53100 MAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAECHLER EVELYNE
Nom d'usage
MORIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Mayenne
Nom, Prénom(s)
MORIN FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Mayenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2018
Siret
38215734500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
IMP DU PARC DES LOISIRS
53100 , MAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/05/1991
Siret
38215734500010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
LES LANDES
53300 , OISSEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
423
Date d'ajout
23/01/2018
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/01/2018 : Ancienne adresse : Lieudit "les Landes" 53300 Oisseau Nouvelle adresse : impasse du Parc des Loisirs 53100 Mayenne Modification portant sur les données d'une (ou de plusieurs) personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2018 : Modifié (changement d'adresse) : MORIN François, Gérant associé, demeurant impasse du Parc des Loisirs 53100 Mayenne Modifié (changement d'adresse) : MORIN Evelyne, Gérant associé, demeurant impasse du Parc des Loisirs 53100 Mayenne Journal d'annonces légales : le Publicateur libre (53) en date du 25/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).