Entreprise : SA LE CHATEAU DE LA POUPELIERE - SIREN 382 147 056
Identité
Dénomination
SA LE CHATEAU DE LA POUPELIERE
SIREN (siège)
382 147 056
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Dissolution
Date de fin de la personne morale
31/12/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1344600.33 EUR
Adresse du siège
CHATEAU DE LA POUPELIERE 61430 SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JONES GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Boulogne-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
VERO RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Bellou-en-Houlme
Nom, Prénom(s)
BURROW AMANDA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Sainte-Honorine-la-Chardonne
Nom, Prénom(s)
NEW DENNIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Dénomination
SARL CONSEIL EXPERTISE AUDIT "C.E.A"
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Boulogne-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/04/1991
Siret
38214705600016
Nom commercial
SA LE CHATEAU DE LA POUPELIERE
Enseigne
Le château de la poupelière
Code APE
926A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Centre de loisirs, bar avec petite restauration rapide.
Adresse
Le Château de la Poupelière
61430 , Sainte-Honorine-la-Chardonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2935
Date d'ajout
26/12/2007
Description
(Divers) Cessation totale d'activité à compter du 27.06.2006 sans dissolution de la société
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/07/1996
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SUIVANT PV ASSEMBLEE GENERALE DU 29/06/96 Date d'effet : 29/06/1996
Numéro d'observation
853
Date d'ajout
03/08/1992
Description
(Divers) SUIVANT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28/06/92 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le Tribunal de Commerce de Flers a été rattaché au Tribunal de Commerce de Condé sur Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 8 820 000.00 Frs nouveau montant : 1 344 600.33 Eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).