Entreprise : SCI DU VOYEUX DU ROY - SIREN 382 146 223
Identité
(Entreprise radiée le 07/01/2020)
Dénomination
SCI DU VOYEUX DU ROY
SIREN (siège)
382 146 223
Date d'immatriculation au RNE
05/06/1991
Fermeture de l'établissement - 38214622300013
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2019
Date de fin de la personne morale
04/06/2051
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
CHEMIN RURAL DU VOYEUX DU 10500 MORVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTIN JEAN-PAUL , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Morvilliers
Nom, Prénom(s)
PAILLEY CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Morvilliers
Nom, Prénom(s)
PAILLEY ANNE , CATHERINE
Nom d'usage
LHOTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Sommesous
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/05/1991
Siret
38214622300013
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'exploitation, l'administration sous toutes ses formes notamment par bail, bail à construction ou autrement, de biens immobiliers de toute nature et affectés a tous usages, pris en location, acquis ou construits par elle ou qui lui seront apportés au cours de la vie sociale.
Adresse
chemin Rural du Voyeux du Roy
10500 , Morvilliers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
07/01/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/01/2020
Description
Dissolution à compter du 05/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/10/2019, liquidateur : BERTIN Jean-Paul André, siège de la liquidation : Chemin Rural du Voyeux du Roy 10500 Morvilliers, parution de la publicité légale : La Dépëche de l'Aube en date du 06/12/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 600 000.00 FRF nouveau montant : 91 469.41 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).