Entreprise : CUMA LA BOUCHAVILLE - SIREN 382 142 420
Identité
(Entreprise radiée le 30/04/2020)
Dénomination
CUMA LA BOUCHAVILLE
SIREN (siège)
382 142 420
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1991
Fermeture de l'établissement - 38214242000019
- Date d'effet de la fermeture : 10/04/2020
Date de fin de la personne morale
10/06/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
5463.77 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 10110 VILLE-SUR-ARCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLE SUR ARCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRICARD HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
BAR SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
CLIN BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
BAR SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
DEMETS DENIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
BAR SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
HENRY PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
BAR SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
GARDARIN JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Buxières-sur-Arce
Nom, Prénom(s)
BAILLY EMMANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Bourguignons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/06/1991
Siret
38214242000019
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRAVAUX AGRICOLES SOUS LA RESPONSABILITE DE LA CUMA
Adresse
MAIRIE
10110 , BAR SUR SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLE SUR ARCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2140
Date d'ajout
30/04/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/03/2020
Description
Dissolution à compter du 02/03/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/03/2020, liquidateur : GARDARIN Jean Pierre -BAILLY Emmanuel , siège de la liquidation : 24 Rue DE LA 2E DB 10110 Buxières-sur-Arce, parution de la publicité légale : Revue Agricole de l'Aube en date du 20/03/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 35 840.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 5 463.77 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).