Entreprise : GROUPE MARCUCCI SA - SIREN 382 096 394
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2021)
Dénomination
GROUPE MARCUCCI SA
SIREN (siège)
382 096 394
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1991
Fermeture de l'établissement - 38209639400020
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2006
Fermeture de l'établissement - 38209639400012
- Date d'effet de la fermeture : 24/09/2003
Date de fin de la personne morale
10/06/2090
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3920849 EUR
Adresse du siège
RTE N 3 51480 OEUILLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PIERRE QUI TOURNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TILLY LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
CHOPIN RENE , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1927
Commune de résidence
IGNY COMBLIZY
Nom, Prénom(s)
MARCUCCI PASCAL , PHILIPPE , ROGER
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
OEUILLY
Nom, Prénom(s)
CALLON LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
MARCUCCI SOPHIE , ANNE , HELENE
Nom d'usage
LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
IGNY COMBLIZY
Nom, Prénom(s)
JOLY MONIQUE , FRANCINE
Nom d'usage
MARCUCCI
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
IGNY COMBLIZY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/05/1991
Siret
38209639400012
Code APE
741J
Adresse
51700 , DORMANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/05/1991
Siret
38209639400020
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
acquérir et gérer tous biens mobiliers et immobiliers ; prise de participation par achat, souscription, apport, fusion, de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entites juridiqués avec ou sans personnalite morale. Direction générale, ginanciere et commerciale, coordination des actions de l'ensemble des sociétés du groupe. Assistance technique, administrative et compatable etc...
Adresse
RTE la Pierre Qui Tourne RN 3
51480 , OEUILLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PIERRE QUI TOURNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1309
Date d'ajout
21/01/2021
Description
None
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/12/2005
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Jugement du Tribunal de Commerce de EPERNAY du 13/12/2005 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre J.F. CROZAT 17, quai de la Villa 51200 EPERNAY Ledit jugement a autorisé, dans le cadre de la liquidation judiciaire, la poursuite exception- nelle de l'activité jusqu'au 31/01/2006.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/08/2005
Description
Décision de poursuite d'activité Jugement du Tribunal de Commerce de EPERNAY du 09/08/2005 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 28/01/2006, avec effet rétroactif à compter du 28/07/2005.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/01/2005
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de EPERNAY du 28/01/2005 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 28/07/2005. Cessation des paiements en date du 13/01/2005. Juge Commissaire : M MOREL Patrice Représentant des Créanciers : SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT 17 QUAI DE LA VILLA 51200 EPERNAY Administrateur : ME KREBS Yves-Jerome Z.A. RUE DES ROISES 52100 BETTANCOURT LA FERREE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/01/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements Dépot le 24/01/2005 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de EPERNAY
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/06/1991
Description
(Divers) Historique : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 51700 DORMANS - ZONE INDUSTRIELLE A : 51480 OEUILLY - "LA PIERRE QUI TOURNE" - RN 3 - A COMPTER DU 24/11/2003.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).