Entreprise : SARL LE BIVOUAC - SIREN 382 075 109
Identité
Dénomination
SARL LE BIVOUAC
SIREN (siège)
382 075 109
Date d'immatriculation au RNE
13/06/1991
Début d’activité
15/01/1997
Date de fin de la personne morale
12/06/2051
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Restauration.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
266 RUE DU DOCTEUR PACCARD 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIOLANE CHRIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Chamonix-Mont-Blanc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/1997
Siret
38207510900019
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration.
Adresse
266 RUE DU DOCTEUR PACCARD
74400 , CHAMONIX-MONT-BLANC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F13/006152
Date d'ajout
21/06/2013
Description
Achat d'un fonds de commerce de restauration sis à CHAMONIX-MONT-BLANC (74400), 266 Rue Du Docteur Paccard précédemment exploité en location-gérance au prix stipulé de 298 000 EUROS - Vendeur : M. Jean-Guy MIOLANE (319 167 755 RCS ANNECY) - Publicité : Le Faucigny du 02/05/2013 - Lieu des oppositions : En l'Office notarial de Maître Thierry BRAND, 165 rue du Docteur Paccard 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC - Date d'entrée en jouissance : 26/04/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F07/002405
Date d'ajout
22/05/2007
Description
Changement de gérant M. MIOLANE JEAN-GUY GERANT EST PARTANT M. MIOLANE CHRIS EST NOMME GERANT EN REMPLACEMENT DU GERANT SELON DECISION DU 09/05/2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 25/05/2007 SELON DECISION DU SELON DECISION DU date d'effet : 22/05/2007
Numéro d'observation
F96/001096
Date d'ajout
05/04/1996
Description
Modification autre A COMPTER DU 19/08/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS DE RESTAURATION SUR PLACE OU A EMPORTER PRECEDEMMENT EXPLOITE A LA MEME ADRESSE DU 01.04.1991 AU 14.05.1996 DATE DE MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE SUITE A FIN DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).