Entreprise : DESIGN 3 - SIREN 382 029 973
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2024)
Dénomination
DESIGN 3
SIREN (siège)
382 029 973
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1991
Date de fin de la personne morale
10/06/2041
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
52800 EUR
Adresse du siège
777 RTE DE PARIS 60600 BREUIL-LE-VERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELIQUE BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
SCAVETTA GIUSEPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Dénomination
JEAN-FRANCOIS LESURE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tillé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
38202997300015
Code APE
452V
Adresse
RUE DU CLOS
60930 , BAILLEUL-SUR-THERAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FROIDMONT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/07/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
38202997300049
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction de pavillons
Adresse
777 RTE DE PARIS
60600 , BREUIL-LE-VERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/1997
Siret
38202997300023
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
34 B RUE DE PARIS
60600 , CLERMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2007
Siret
38202997300031
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
6 B AV DU GROS GRELOT
60150 , THOUROTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/2012
Siret
38202997300056
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
8 B AV DU GROS GRELOT
60150 , THOUROTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9763
Date d'ajout
12/07/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 09/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
11/07/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 09/07/2024
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
11/07/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
09/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 07/07/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2014/144, désigne liquidateur SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ .
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
15/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 13/01/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 07/01/2015
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
12/09/2014
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 09/09/2014 NOMMANT ADMINISTRATEUR Maître Jean RONGEOT LEQUEL AURA POUR MISSION : d'assister
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
10/07/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé en date du 08/07/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014/144, date de cessation des paiements le 16/03/2014, et a désigné juge commissaire : Monsieur Claude MICHAUX, mandataire judiciaire : SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 13/01/2015, et a ouvert une période d'observation expirant le 08/01/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/05/2013
Description
A dater du 29/04/2013, changement date exercice social : ancienne date 30/04.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/06/1991
Description
Historique : Transformation de la SA en Société par Actions Simplifiée à dater du 22/12/2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).