Entreprise : SCI LE CANARD - SIREN 382 022 317
Identité
(Entreprise radiée le 14/06/2021)
Dénomination
SCI LE CANARD
SIREN (siège)
382 022 317
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1991
Date de fin de la personne morale
09/06/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
LD LE MANOIR DE MARITET 18370 SAINT-SATURNIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VEGUER NICOLE
Nom d'usage
GARCIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Le havre
Nom, Prénom(s)
LEBRUMENT MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Le havre
Nom, Prénom(s)
GARCIA JEAN-LUC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Le havre
Nom, Prénom(s)
ALIOME FRANCOISE
Nom d'usage
CACHELEUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Fécamp
Nom, Prénom(s)
HENRI BRIGITTE
Nom d'usage
LEBRUMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Le havre
Nom, Prénom(s)
CAUMONT ELIANE
Nom d'usage
GALLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Fécamp
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/04/1991
Siret
38202231700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD LE MANOIR DE MARITET
18370 , SAINT-SATURNIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4337
Date d'ajout
14/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/05/2021
Description
Dissolution à compter du 01/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 09/03/2021, liquidateur : GARCIA Jean-Luc, siège de la liquidation : 21 Impasse Rossini 76600 Le Havre, parution de la publicité légale : L'information Agricole du Cher paru le 07/05/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 150 000.00 FRF nouveau montant : 22 867.35 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).