Entreprise : SCI DE L'AMANDIER - SIREN 381 998 301
Identité
Dénomination
SCI DE L'AMANDIER
SIREN (siège)
381 998 301
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1991
Date de fin de la personne morale
05/06/2041
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
61 AV DOC ROBERT MOREL 13200 ARLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POTTIER BERNARD , ROBERT , ALBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Miramas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38199830100026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous locaux d'habitation, commerciaux ou industriels - de tous terrains pour y construire des locaux à usage d'habitation, de commerce ou d'industrie, tant en France métropolitaine que dans les dom tom, ainsi que la location desdits locaux, leur entretien, leur décoration et leur amélioration. Et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement a cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale.
Adresse
61 AV 61 avenue du Docteur Morel
13200 , Arles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38199830100018
Code APE
702C
Adresse
10 AV DOC ROBERT MOREL
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/10/2021
Description
Dissolution à compter du 20/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/10/2021, liquidateur : POTTIER Bernard Robert Albert, siège de la liquidation : 56 Chemin de l'Agneau 13140 Miramas, parution de la publicité légale : TPBM - Semaine Provence paru le 03/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9501
Date d'ajout
30/10/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/10/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1130
Date d'ajout
17/06/2005
Description
Changement de domicile personnel CHANGEMENT DU DOMICILE PERSONNEL DU GERANT DE 5 IMPASS EROBERT 75018 PARIS A 34 RUE DE LAURE 13200 ARLES Date d'effet : 01/06/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).