Entreprise : SCI NURBEL - SIREN 381 984 350
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2019)
Dénomination
SCI NURBEL
SIREN (siège)
381 984 350
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1991
Date de fin de la personne morale
15/05/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
137204.12 EUR
Adresse du siège
12 RUE JAVELOT 69120 VAULX-EN-VELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBRUN BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Rillieux-la-Pape
Nom, Prénom(s)
CHEVRIER ISABELLE , GERMAINE
Nom d'usage
LEBRUN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Rillieux-la-Pape
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1991
Siret
38198435000011
Code APE
702C
Adresse
16 RUE DU CAPITAINE JULIEN
69140 , RILLIEUX-LA-PAPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1998
Siret
38198435000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 RUE JAVELOT
69120 , VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/028554
Date d'ajout
21/05/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 28/02/2019 - Siège de la liquidation : 16 Rue Capitaine Julien 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/028554
Date d'ajout
21/05/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/02/2019
Numéro d'observation
F19/028556
Date d'ajout
21/05/2019
Description
Radiation en date du 21/05/2019 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 28/02/2019).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 31 Août 1998 Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 16 rue du Capitaine Julien 69140 RILLIEUX LA PAPE au 12 Rue Javelot 69120 VAULX EN VELIN à compter du 01/08/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).