Entreprise : POMARIA - SIREN 381 981 828
Identité
Dénomination
POMARIA
SIREN (siège)
381 981 828
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2001
Début d’activité
03/05/1991
Date de fin de la personne morale
20/09/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Transport location de véhicule de moins de 3T5.
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
7 RUE DES FRERES LUMIERE 77173 CHEVRY-COSSIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEN SGHIR OMAR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Chevry-Cossigny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/05/1991
Siret
38198182800050
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport location de véhicule de moins de 3T5.
Adresse
7 RUE DES FRERES LUMIERE
77173 , CHEVRY-COSSIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1991
Siret
38198182800019
Code APE
602L
Adresse
28 BD DE LA REPUBLIQUE
93190 , LIVRY-GARGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
38198182800027
Code APE
602L
Adresse
43 AV DU PRESIDENT WILSON
93320 , LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/2000
Siret
38198182800035
Code APE
602L
Adresse
118 AV ARISTIDE BRIAND
93320 , LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ A.C.G.S
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
38198182800043
Code APE
602L
Adresse
192 RUE DE PARIS
93130 , NOISY-LE-SEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86262
Date d'ajout
20/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 19/03/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Angel-Hazane représentée par Me Angel Philippe . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 19/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
64139
Date d'ajout
17/10/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 17/10/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00367 désigne liquidateur SCP Angel-Hazane représentée par Me Angel Philippe 8B Avenue Thiers Résidence Les Glycines 77000 Melun
Numéro d'observation
62895
Date d'ajout
20/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun , prononce en date du 19/09/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00367 , date de cessation des paiements le 20/03/2015 désigne Mandataire judiciaire SCP Angel-Hazane représentée par Me Angel Philippe 8B Avenue Thiers Résidence Les Glycines 77000 Melun , , et ouvre une période d'observation expirant le 20/03/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/07/2009
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 16/07/2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/09/2001
Description
Historique des observations depuis le 21/09/2001 : Acte constitutif déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 24/05/1991. Transfert de siège social à compter du 15/05/2001. Ancien siège : 192 rue de Paris 93130 Noisy le Sec
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).