Entreprise : CUMA DE CEUZE - SIREN 381 947 423
Identité
Dénomination
CUMA DE CEUZE
Sigle
CUMA
SIREN (siège)
381 947 423
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1991
Début d’activité
05/04/1991
Date de fin de la personne morale
20/05/2090
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricoles en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
2268 EUR
Adresse du siège
LES EYSSAGNIERES 05000 GAP FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/ MR PONS J-F -RUE PIC PONCON -
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVIER PHILIPPE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
La Freissinouse
Nom, Prénom(s)
GERBY DAMIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Manteyer
Nom, Prénom(s)
PONS JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
RICARD MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
La Freissinouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/04/1991
Siret
38194742300020
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricoles en commun
Autres Activités
Utilisation de matériel agricoles en commun
Adresse
LES EYSSAGNIERES
05000 , GAP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/ MR PONS J-F -RUE PIC PONCON -
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1991
Siret
38194742300012
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
05000 , PELLEAUTIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ HUBAUD CHRISTIAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1893
Date d'ajout
08/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/06/2011 : Partant : RICARD Michel, Trésorier Nouveau : GERBY Damien, Trésorier Changement de qualité : HUBAUD Christian, Président devient Vice-président du conseil d'administration Changement de qualité : PONS Jean-François, Vice-Président devient Président du Conseil d'Administration Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 24/06/2011 : Ancienne adresse : Cuma de Ceuze 05000 Pelleautier Nouvelle adresse : rue Pic Ponçon - les Essagnières - Chez Mr Pons Jean-François 05000 Gap
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1796
Date d'ajout
01/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/05/2008 : Partant : SEIGNER Jean-Michel, VICE-PRÉSIDENT Nouveau : PONS Jean-François, VICE-PRÉSIDENT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).