Entreprise : SCI YUCCA - SIREN 381 945 179
Identité
Dénomination
SCI YUCCA
SIREN (siège)
381 945 179
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1991
Début d’activité
02/05/1991
Date de fin de la personne morale
20/05/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition l'exploitation la location d'un immeuble situé à Briançon 05100 le forum avenu Maurice Petsche
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
55 CHE DE LA TOUR 05100 BRIANCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACOB CLEMENT , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1992
Commune de résidence
Briançon
Nom, Prénom(s)
JACOB CHLOE , SIMONE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1996
Commune de résidence
Briançon
Nom, Prénom(s)
JACOB THOMAS , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
Briançon
Nom, Prénom(s)
MARTIN NATHALIE
Nom d'usage
JACOB
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Briançon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/1991
Siret
38194517900020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition l'exploitation la location d'un immeuble situé à Briançon 05100 le forum avenu Maurice Petsche
Autres Activités
L'acquisition l'exploitation la location d'un immeuble situé à Briançon 05100 le forum avenu Maurice Petsche
Adresse
55 CHE DE LA TOUR
05100 , BRIANCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/1991
Siret
38194517900012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
40 AV DE LA LIBERATION
05100 , BRIANCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1113
Date d'ajout
16/05/2005
Description
Changement de gérant Ancien gérant : Jacob Benoit nouvelle gérante : Martin veuve Jacob Nathalie Date d'effet : 31/07/1997
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).