Entreprise : PRADIS - SIREN 381 898 527
Identité
Dénomination
PRADIS
SIREN (siège)
381 898 527
Date d'immatriculation au RNE
17/08/1993
Début d’activité
18/04/1991
Date de fin de la personne morale
16/08/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exploitation de distributeurs automatiques de boissons.
Code APE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
18 RUE DU ONZE NOVEMBRE 69230 SAINT-GENIS-LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/1991
Siret
38189852700027
Nom commercial
PRADIS
Enseigne
PRADIS
Code APE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de distributeurs automatiques de boissons.
Adresse
18 RUE DU ONZE NOVEMBRE
69230 , SAINT-GENIS-LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/1991
Siret
38189852700019
Code APE
526H
Adresse
12 RUE MELCHIOR DE VOGUE
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/041231
Date d'ajout
10/07/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/07/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/041152
Date d'ajout
10/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/07/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/003406
Date d'ajout
15/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 15/01/2019 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03 . Date de cessation des paiements : 15/07/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Déjà constituée transfert son siège social et établissement principal du 12 rue de Vogué 07100 ANNONAY au 18 rue du 11 Novembre 69230 SAINT GENIS LAVAL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).