Entreprise : SCEA JACQUES BELIN - SIREN 381 841 535
Identité
(Entreprise radiée le 19/02/2018)
Dénomination
SCEA JACQUES BELIN
SIREN (siège)
381 841 535
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1991
Fermeture de l'établissement - 38184153500010
- Date d'effet de la fermeture : 26/09/2016
Date de fin de la personne morale
21/05/2041
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Capital social
52500 EUR
Adresse du siège
1220 CHE DES GARRIGUES 84170 MONTEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELIN CATHERINE
Nom d'usage
VILLEMAGNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Monteux
Nom, Prénom(s)
BELIN CELINE
Nom d'usage
SERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Monteux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38184153500010
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de biens agricoles.
Adresse
1220 CHE 1220 chemin des Garrigues
84170 , Monteux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2497
Date d'ajout
19/02/2018
Description
Radiation du RCS le 19/02/2018 avec effet au 26/09/2016 Radiation de la personne morale Clôture des opérations de liquidation Quitus donné au liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10897
Date d'ajout
15/09/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2014 Liquidateur : SERRE CélineVILLEMAGNE CATHERINE Le siège de la liquidation est fixé à : 1220 chemin des Garrigues 84170 Monteux Journal d'annonces légales : VAUCLUSE AGRICOLE en date du 05/09/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3212
Date d'ajout
16/10/2003
Description
ANCIEN GERANT : BELIN JOCELYNE NOUVEAUX : BELIN EPSE VILLEMAGNE CATHERINE ET BELIN EPSE SERRE CELINE JOURNAL : TPBM DU 10 OCTOBRE 2003 Date d'effet : 20/09/2003
Numéro d'observation
1209
Date d'ajout
07/03/1995
Description
Changement de gérant DEMISSION DE MONSIEUR JACQUES BELIN DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT A COMPTER DU 14/01/1995 MME JOCELYNE BELIN NEE FLIGEAT RESTE GERANT A COMPTER DU 14/01/1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 350 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 53 357.16 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).