Entreprise : SCM ARQUS - SIREN 381 800 093
Identité
(Entreprise radiée le 18/06/2019)
Dénomination
SCM ARQUS
SIREN (siège)
381 800 093
Date d'immatriculation au RNE
15/05/1991
Date de fin de la personne morale
14/05/2090
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
21 BD EDGAR FAURE 31600 MURET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAVIE DOMINIQUE
Nom d'usage
PEDROS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Muret
Nom, Prénom(s)
VIE JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Saint-Lys
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38180009300019
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES PAR LA MISE EN COMMUN DES MOYENS UTILES A L'EXERCICE DE LEURS PROFESSIONS (PROFESSEUR DE GYMNASTIQUE)
Adresse
21 BD 21 Boulevard Edgar Faure
31600 , Muret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2203
Date d'ajout
09/02/1993
Description
Vente d'une branche d'activité CESSION DE LA "CLIENTELE" CONCERNANT LE FONDS PRINCIPAL SIS : 21 BD EDGARD FAURE (31600) MURET A LA SARL ACUARIO (SS : MALRAS (AUDE) 12 RUE DE LA COSTE) A COMPTER DU 29.9.1992
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).