Entreprise : SPS - SIREN 381 794 577
Identité
(Entreprise radiée le 29/06/2023)
Dénomination
SPS
SIREN (siège)
381 794 577
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1991
Fermeture de l'établissement - 38179457700027
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2023
Fermeture de l'établissement - 38179457700019
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2014
Date de fin de la personne morale
15/05/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
930.23 EUR
Adresse du siège
225 AV DE LA VICTOIRE 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FILLIUNG MARIE , ANNE
Nom d'usage
STARCK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Ussy-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
Starck PIERRE , RAYMOND , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Ussy-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/1991
Siret
38179457700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 RUE DES BAS FOSSES
77260 , LA FERTE-SOUS-JOUARRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
38179457700027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition la gestion l'administration par bail location ou autrement d'une propriété sis a la ferté sous jouarre 5 rue des bas fossés.
Adresse
225 AV 225 avenue de la Victoire
77100 , Meaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
29/06/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-05-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
29/06/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-05-2023, JOURNAL PUBLICATEUR LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE DU : 01-07-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).