Entreprise : ESIG LIMOGES - SIREN 381 755 594
Identité
(Entreprise radiée le 11/06/2020)
Dénomination
ESIG LIMOGES
Sigle
ES2C
SIREN (siège)
381 755 594
Date d'immatriculation au RNE
03/05/1991
Fermeture de l'établissement - 38175559400029
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2019
Fermeture de l'établissement - 38175559400011
- Date d'effet de la fermeture : 06/04/1998
Date de fin de la personne morale
02/05/2041
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
37 RUE BARTHELEMY THIMONNIER 87280 LIMOGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE GALAXIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORMEA FRANCK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Feytiat
Nom, Prénom(s)
TOUCHAIS PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CONSEILS EXPERTISE PIERRE MILLOT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 0
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/1991
Siret
38175559400011
Code APE
803Z
Adresse
8 RUE EMILE ZOLA
87100 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/04/1991
Siret
38175559400029
Enseigne
ESIG LIMOGES
Code APE
8542Z - Enseignement supérieur
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'enseignement sous toutes ses formes dont la formation professionnelle continue,l'édition,la diffusion, la commercialisation de tous supports de communication : Publications,supports sont et image.
Adresse
37 RUE 37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 , Limoges - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE GALAXIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
11/06/2020
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31-10-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5998
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/06/2019 Liquidateur : ORMEA Franck Le siège de la liquidation est fixé à : 21 allée des Taubays 87220 FEYTIAT Journal d'annonces légales : UNION & TERRITOIRES en date du 20/09/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).