Entreprise : DU MAYNE - SIREN 381 729 581
Identité
Dénomination
DU MAYNE
SIREN (siège)
381 729 581
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1991
Début d’activité
01/04/1991
Date de fin de la personne morale
05/05/2041
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles, apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société. Ainsi que toutes opérations se rattachant à l'objet ci-dessus, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
38940 EUR
Adresse du siège
21 CHE de Camparome 47430 Le Mas-d'Agenais FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
NUNES BENOIT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Le Mas-d'Agenais
Dénomination
AAR-CAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Mas-d'Agenais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38172958100029
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
La société a pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles, apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société. Ainsi que toutes opérations se rattachant à l'objet ci-dessus, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Adresse
21 CHE de Camparome
47430 , Le Mas-d'Agenais - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38172958100011
Code APE
0125Z - Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
Activité principale
Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
Adresse
LE MAYNE
47430 , LE MAS D'AGENAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
970
Date d'ajout
17/02/2011
Description
Réduction de capital à compter du 01/01/2011 Ancien : 50613,07 EUR Nouveau : 49800 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2011 : Nouveau : NUNES Benoit, Gérant(e) Modifié : FERREIRA NUNES José, Gérant(e) LE REPUBLICAIN 03.02.2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
358
Date d'ajout
26/02/1998
Description
Modification de la gérance : Nomination de m Ferreira Nunes José en qualité de nouveau gérant en remplacement de MME Ferreira Nunes Gladys gérante démissionnaire à compter du 01/12/97 (républicain du 06/02/98)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).