Entreprise : SCI LE CLOS DES ECUREUILS - SIREN 381 706 118
Identité
(Entreprise radiée le 14/06/2018)
Dénomination
SCI LE CLOS DES ECUREUILS
SIREN (siège)
381 706 118
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1991
Date de fin de la personne morale
05/05/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
48 RUE DU CHEMIN DE FER 91330 YERRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSON GILLES , SERGE , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Chaumes-en-Brie
Nom, Prénom(s)
MASSON SERGE , ROBERT , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1937
Commune de résidence
Yerres
Nom, Prénom(s)
SEQUALINO SYLVAIN , LOUIS , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Yerres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/03/1991
Siret
38170611800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location, l'administration, l'exploitation et la mise en valeur de tous immeubles. Et plus généralement, toutes opérations de caractère non commercial et notamment l'acquisition d'un terrain sis à Yerres (91) 8 impasse des écureuils, l'édification sur ledit terrain d'un Immeubledestine à la location
Adresse
48 RUE 48 RUE DU CHEMIN DE FER
91330 , Yerres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 05/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
16/05/2018
Description
Dissolution à compter du 24/04/2018 Nomination de Monsieur Serge MASSON en qualité de Liquidateur selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/04/2018 siège de la liquidation L'acquisition, l'administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notament d'un immeuble sis 6 avenue des Andes, bâtiment 8 - 91940 Les Ulis. parution de la publicité légale dans la Semaine de l'Ile de France du 15/05/2018
Numéro d'observation
27048
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
41872
Date d'ajout
06/05/1991
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).