Entreprise : HOLDING JLD - SIREN 381 698 950
Identité
Dénomination
HOLDING JLD
SIREN (siège)
381 698 950
Date d'immatriculation au RNE
27/04/2001
Date de fin de la personne morale
26/04/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2462051.63 EUR
Adresse du siège
12 B AV ANTOINE BECQUEREL 33600 PESSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAURIAC CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Beychac-et-Caillau
Nom, Prénom(s)
LEVI DIT BOCHI STELLA
Nom d'usage
GABBAY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
VILLENAVE D'ORNON
Dénomination
LAFFITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bruges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/04/1991
Siret
38169895000023
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Participation à toute entreprise dans le domaine des maisons de retraite maisons de repos centre kinésithérapie et de soins prestations de services aux entreprises de ce secteur aux entreprises de ce secteur
Adresse
12 B AV 12 BIS Avenue ANTOINE BECQUEREL
33608 , Pessac CEDEX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/03/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/1991
Siret
38169895000015
Code APE
741J
Adresse
1 AV DES PUITS
78170 , LA CELLE-SAINT-CLOUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9467
Date d'ajout
22/03/2004
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil publicité parue dans le journal du 26-12-2003 A compter du 22-12-2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26719
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
59048
Date d'ajout
27/04/2001
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
95678
Date d'ajout
16/02/2000
Description
Ordonnance du 07 02 2000 Mettons fin à la mission d'administrateur judiciaire de la Scp Laureau Jeannerot 7 rue jean Mermoz 78000 Versailles à compter de la présente ordonnance
Numéro d'observation
84345
Date d'ajout
03/03/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles a prononcé en date du 02.03.1999 , le report de la date de cessation des paiements au 02.04.1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).