Entreprise : LES VERGERS EXCOUNEIX - SIREN 381 697 416
Identité
Dénomination
LES VERGERS EXCOUNEIX
SIREN (siège)
381 697 416
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1991
Début d’activité
01/05/1991
Dissolution
Date de fin de la personne morale
01/05/2041
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30/12/1988. Commerce de fruits
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
LD EXCOUNEIX 64110 SAINT-FAUST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AVELIN MARIE-CLAIRE , MICHELLE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Saint-Faust
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
38169741600018
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30/12/1988. Commerce de fruits
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD EXCOUNEIX
64110 , SAINT-FAUST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10805
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Fin d'application de la liquidation judiciaire simplifiée Par un jugement du 03/09/2021 le tribunal de commerce de PAU a mis fin a l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée pour passer en liquidation judiciaire normale.Date d'effet : 03/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9013
Date d'ajout
16/11/2020
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 10/11/2020. Date provisoire de cessation des paiements :02/10/2020 A été désigné en qualité de liquidateur SELARL EKIP' prise en la personne de Maître François LEGRAND demeurant à Pau 3, Place Albert 1er chez qui les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la parution au BODACC. Date d'effet : 10/11/2020
Numéro d'observation
2394
Date d'ajout
19/03/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : AVELIN Marie-Claire Michelle Le siège de la liquidation est fixé à : Lieu dit Excouneix, 64110 Saint-Faust Journal d'annonces légales : Le Sillon en date du 19/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).