Entreprise : SCEA VIGNOBLE CHARLES TYRAND - SIREN 381 689 520
Identité
Dénomination
SCEA VIGNOBLE CHARLES TYRAND
SIREN (siège)
381 689 520
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1991
Début d’activité
02/03/1991
Date de fin de la personne morale
23/05/2090
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Acquisition, prise à bail, exploitation de tous biens agricoles et vente et transformation des produits de l'exploitation..
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
105 CHE DE POUVAREL 26170 MOLLANS-SUR-OUVEZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEL MARIE-THERESE
Nom d'usage
TYRAND
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Mollans-sur-Ouvèze
Nom, Prénom(s)
TYRAND JEAN-MICHEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Mollans-sur-Ouvèze
Nom, Prénom(s)
TYRAND MAURICE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
Mollans-sur-Ouvèze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/1991
Siret
38168952000017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Acquisition, prise à bail, exploitation de tous biens agricoles et vente et transformation des produits de l'exploitation..
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
105 CHE DE POUVAREL
26170 , MOLLANS-SUR-OUVEZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/000696
Date d'ajout
26/03/2004
Description
Changement de gérant SUITE AU P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 31/12/03 : NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT ANCIEN GERANT: MME MARIE-THERESE MICHEL EPOUSE TYRAND NOUVEAU GERANT: M. TYRAND JEAN-MICHEL DEPOT D'ACTE N°463 DU 26.03.2004 JOURNAL PUBLICATEUR: L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 10 JANVIER 2004 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO- LE VALENTINOIS DU 10/01/04 date d'effet : 01/01/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).