Entreprise : CUMA DU PRINTEMPS - SIREN 381 682 194
Identité
Dénomination
CUMA DU PRINTEMPS
SIREN (siège)
381 682 194
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1991
Début d’activité
21/03/1991
Date de fin de la personne morale
29/04/2081
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations les services nécessaires a ces exploitations, mise à Disposi Tion de matériels, de machines et d'équipements agricoles et forestiers.
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
15516 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 25340 ANTEUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRISEBARD BENOIT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Saint-Georges-Armont
Nom, Prénom(s)
BUGNET FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1987
Commune de résidence
Roche-lès-Clerval
Nom, Prénom(s)
DRUET JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Clerval
Nom, Prénom(s)
GIRARD VIVIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Pays-de-Clerval
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME LOIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Pays-de-Clerval
Nom, Prénom(s)
LENOIR CEDRIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Pays-de-Clerval
Nom, Prénom(s)
MARECHAL ANTHONY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Pays-de-Clerval
Nom, Prénom(s)
MOREL RAPHAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Pays-de-Clerval
Nom, Prénom(s)
ROBERT YOHAN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Anteuil
Nom, Prénom(s)
SALLES MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Clerval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/03/1991
Siret
38168219400018
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations les services nécessaires a ces exploitations, mise à Disposi Tion de matériels, de machines et d'équipements agricoles et forestiers.
Autres Activités
Fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations les services nécessaires a ces exploitations, mise à Disposi Tion de matériels, de machines et d'équipements agricoles et forestiers.
Adresse
MAIRIE
25340 , ANTEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/08/2021
Description
Précédemment inscrit(e) au Registre du commerce et des sociétés de Besançon, rattaché(e) au Registre du commerce et des sociétés de Belfort à compter du 1er mai 2021 en application du décret n° 2021-46 du 19 janvier 2021 modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de Besançon et de Montbéliard.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8231
Date d'ajout
28/07/2021
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de Besançon a été rattachée depuis le 1er mai 2021 au greffe du tribunal de commerce de Belfort par application de l'articleD-712 et au tableau7-1 du code de commerce et du décret n°2021-46 du 19 janvier 2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).