Entreprise : SCI DES IMMEUBLES LOPEZ - SIREN 381 656 529
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2017)
Dénomination
SCI DES IMMEUBLES LOPEZ
SIREN (siège)
381 656 529
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1991
Date de fin de la personne morale
25/04/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
170742.9 EUR
Adresse du siège
RUE DU PONT DE TAULE 64680 OGEU-LES-BAINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DU BOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND FRANCOIS , FABIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Pau
Dénomination
L4 CONDOR SAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ogeu-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/1991
Siret
38165652900017
Code APE
702A
Adresse
17 AV TRISTAN DEREME
64400 , OLORON-SAINTE-MARIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/02/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
38165652900025
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
RUE DU PONT DE TAULE
64680 , OGEU-LES-BAINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DU BOIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2703
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Radiation du RCS le 11/04/2017 avec effet au 27/12/2016 Fusion absorption par la société L4 CONDOR SAS RCS Pau 814 550 182
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2668
Date d'ajout
30/04/2010
Description
Dissolution judiciaire de la société selon arrêt de la cour d'Appel de Pau en date du 23/02/2010 Liquidateur : Maître François LEGRAND Siège de la liquidation : Pau 3 place Albert 1er Journal : Petites Affiches Béarnaises 13/04/2010 Cessation d'activité à compter du 23/02/2010 Fermeture de l'établissement sis à Ogeu-Les-Bains 9 rue du Pont de Taulé Quartier du Bois, suppression de l'activité L'acquisition, la gestion et l'administration sous toutes ses formes, la location sous toutes ses formes, de tous biens ou droits immobiliers situés sur le territoire du département des P.A.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
839
Date d'ajout
30/11/1995
Description
Aux termes de deux actes reçus par Me Fabre, notaire associé à Oloron, le 25 octobre 1995 et le 16 novembre 1995, les associés de la société ont décidé d'augmenter le capital social, pour le porter de 200 000 F à 1 000 000 F. À compter du 16/11/1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 120 000.00 FRF Nouveau montant : 170 742.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).