Entreprise : SCP EISSAUTIER BERTRAND BELLON PHILIPPE - SIREN 381 652 254
Identité
Dénomination
SCP EISSAUTIER BERTRAND BELLON PHILIPPE
SIREN (siège)
381 652 254
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1991
Début d’activité
01/04/1991
Date de fin de la personne morale
22/04/2041
Forme juridique
SCP de médecins
Activités principales de l’objet social
EXERCICE EN COMMUN PAR SES MEMBRES DE LA PROFESSION DE MEDECINS SPECIALISES EN MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. ACTIVITE MULTIDISCIPLINAIRE DE MEDECINE SPECIALISEE EN MALADIE DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DE MEDECINE INTERNE
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Capital social
91500 EUR
Adresse du siège
300 AV SAINT-ANDRE DE CODOLS 30900 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MEDISUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLON PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Bouillargues
Nom, Prénom(s)
EISSAUTIER BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38165225400032
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXERCICE EN COMMUN PAR SES MEMBRES DE LA PROFESSION DE MEDECINS SPECIALISES EN MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. ACTIVITE MULTIDISCIPLINAIRE DE MEDECINE SPECIALISEE EN MALADIE DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DE MEDECINE INTERNE
Adresse
300 AV SAINT-ANDRE DE CODOLS
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MEDISUD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38165225400016
Code APE
851C
Adresse
45 A AV JEAN-JAURES
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/1995
Siret
38165225400024
Code APE
851C
Adresse
49 AV JEAN-JAURES
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE QUIRINAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2-2047
Date d'ajout
24/02/2004
Description
REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL QUI EST RAMENE A 91.500 EUROS DEMISSION DES DOCTEURS DELON BERNARD ET MARCAIS OLIVIER DE LEUR FONCTION DE GERANT LES GERANTS SONT: MR EISSAUTIER BERTRAND ET MR BELLON PHILIPPE LA RAISON SOCIALE EST: SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE EISSAUTIER BERTRAND BELLON PHILIPPE AUX TERMES D'UNE A.G.E. DU 8.1.04 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 24.02.04 CEVENNES MAGAZINE 14.02.04 Date d'effet : 01 janvier 2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2399
Date d'ajout
09/03/2001
Description
CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE DE LA STE QUI DEVIENT : SCP DELON BERNARD-9EISSAUTIER BERTRNAD-MARCAIS OLIVIER-BELLON PHILIPPE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL AVEC CONVERTION EN EUROS PORTE A LA SOMME DE :183.000 EUROS NOMINATION DE BELON PHILIPPE NE LE 28.11.1967 A SALON DE PROVENCE 13- NTE FRSE DT 12 RUE DU PIC ST LOUP 30230 BOUILLARGUES EN QUALITE DE CO-GERANT DE LA STE ACTE DU 2.1.2001 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 9.3.2001 CEVENNES MAGAZINE DU 10.2.2001 Date d'effet : 02 janvier 2001
Numéro d'observation
4444
Date d'ajout
08/06/1995
Description
AUX TERMES D'UNE DELIBERATION EN DATE DU 6.3.95, L'A.G.E. A DECIDE DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL DU 45 BD JEAN JAURES A NIMES AU 49 BD JEAN JAURES, IMMEUBLE LE QUIRINAL A NIMES, A COMPTER DU 1.3.95 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 8.6.95 CEVENNES MAGAZINE 10.06.95
Numéro d'observation
1340
Date d'ajout
16/02/1995
Description
AUX TERMES D'UNE DELIBERATION EN DATE DU 3.1.95, L'A.G.E. A DECIDE A COMP- TER DU 1.1.95 DE REMPLACER LA DENOMINATION SOCIALE : SCP DELON BERNARD-EISSAUTIER BER- TRAND. PAR "SCP DELON BERNARD - EISSAUTIER BERTRAND - MARCAIS OLIVIER" D'ETENDRE L'OBJET SOCIAL A UNE ACTIVITE MULTIDISCIPLINAIRE DE MEDECINE SPE CIALISEE EN MALADIE DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DE MEDECINE INTERNE. DE NOMMER EN QUALITE DE CO-GERANT: MR OLIVIER MARCAIS, NE LE 10.09.63 A NEUILLY SUR SEINE, DEMEURANT A FABREGUES (34690) 602 RUE MENDES FRANCE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 16.02.95 CEVENNES MAGAZINE 21.01.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 avril 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).