Entreprise : SCI FABRE D'EGLANTINE - SIREN 381 651 041
Identité
Dénomination
SCI FABRE D'EGLANTINE
SIREN (siège)
381 651 041
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1991
Date de fin de la personne morale
06/05/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
29 RUE DU BOURGET 77165 SAINT-SOUPPLETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEUSQUIN FRANCOISE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Saint-Soupplets
Nom, Prénom(s)
GENTY ALAIN , ROBERT , EUGENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Meaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/05/1991
Siret
38165104100018
Code APE
702A
Origine du fonds
Création
Activité principale
gestion immobilière acquisition terrain et construction immeuble a usage d'habitation,mise en valeur,administration exploitation,location.
Adresse
29 RUE 29 rue du Bourget
77165 , Saint-Soupplets - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Radiation d'office : Article R.123-129 du code de commerce par jugement du 01-04-2004 le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/07/2002
Description
Par jugement en date du 11 avril 2002 le Tribunal de Grande Instance de MEAUX, a désigné Mme CAPITAI NE, en qualité de Juge- Commissaire et Mme SABOTIE R, en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/09/1994
Description
*PAR JUGEMENT DU 08/09/1994 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MEAUX A PRONONCE LA LIQUIDA- TION JUDICIA IRE NOMME ME GARNIER 55 RUE A. BRIAND 77100 MEAUX EN QUALITE DE LIQUIDA- TEUR JUDICIAIRE. ET A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 22/07/1994
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/05/1991
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE DES STATUTS DANS L A MARNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).