Entreprise : SCI PHEDRE - SIREN 381 629 922
Identité
Dénomination
SCI PHEDRE
SIREN (siège)
381 629 922
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1991
Début d’activité
02/04/1991
Date de fin de la personne morale
28/05/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
l'acquisition d'immeubles, la réalisation de travaux, l'emprunt, location, administration de ses immeubles ainsi que leur vente. L'acquisition d'immeubles, la réalisation de travaux, l'emprunt, location, administration de ses immeubles ainsi que leur vente.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2400 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES ETUVES 02860 BRUYERES-ET-MONTBERAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIERANTI BRUNO , LEOPOLD , OCTAVE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Bruyères-et-Montbérault
Nom, Prénom(s)
PIERANTI SOPHIE , AUDE
Nom d'usage
GROTH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Bruyères et Montbérault
Nom, Prénom(s)
PIERANTI ALEXANDRE , HUMBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Laon
Nom, Prénom(s)
SCHNEIDER MARYSE , SUZANNE
Nom d'usage
PIERANTI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Bruyères et Montbérault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/1991
Siret
38162992200018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition d'immeubles, la réalisation de travaux, l'emprunt, location, administration de ses immeubles ainsi que leur vente. L'acquisition d'immeubles, la réalisation de travaux, l'emprunt, location, administration de ses immeubles ainsi que leur vente.
Autres Activités
l'acquisition d'immeubles, la réalisation de travaux, l'emprunt, location, administration de ses immeubles ainsi que leur vente. L'acquisition d'immeubles, la réalisation de travaux, l'emprunt, location, administration de ses immeubles ainsi que leur vente.
Adresse
8 RUE DES ETUVES
02860 , BRUYERES-ET-MONTBERAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/11/2001
Description
--- A COMPTER DU 14.04.01, AUGMENTATION ET CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS ANCIEN CAPITAL : 15.000 FRANCS NOUVEAU CAPITAL : 2.400 EUROS L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 07.09.01
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/05/1991
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 352 le 29/05/1991 --- Publicité au Journal : L'UNION --- Parution au Journal le 11/0 4/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).