Entreprise : SCI ANDRINOPLE - SIREN 381 625 128
Identité
Dénomination
SCI ANDRINOPLE
SIREN (siège)
381 625 128
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1991
Début d’activité
19/03/1991
Date de fin de la personne morale
22/04/2081
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition exploitation mise en location de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1295.82 EUR
Adresse du siège
68 B AV FRANCOIS MITTERRAND 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GUERIN PHILIPPE , PATRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/03/1991
Siret
38162512800024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition exploitation mise en location de tous immeubles
Autres Activités
Acquisition exploitation mise en location de tous immeubles
Adresse
68 B AV FRANCOIS MITTERRAND
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/1991
Siret
38162512800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
35 RUE BOURBONNOUX
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
507
Date d'ajout
02/02/2009
Description
Transfert du siège social à compter du 13/11/2008 : Ancienne adresse : 35 RUE BOURBONNOUX 18000 BOURGES Nouvelle adresse : 68bis avenue François Mitterrand 18000 Bourges Transfert de l'établissement principal à compter du 13/11/2008 : Ancienne adresse : 35 RUE BOURBONNOUX 18000 BOURGES Nouvelle adresse : 68bis avenue François Mitterrand 18000 Bourges Prorogation de durée de la personne morale à compter du 13/11/2008 Ancienne : 50 ans Nouvelle : 90 ans Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/11/2008 : Nouveau : GUERIN Georges, Associé Société Civile Modifié : GUERIN Philippe Patrice, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 8 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 295.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).