Entreprise : SARL CERCE CER FRANCE BFC - SIREN 381 615 210
Identité
(Entreprise radiée le 30/05/2017)
Dénomination
SARL CERCE CER FRANCE BFC
SIREN (siège)
381 615 210
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2011
Date de fin de la personne morale
20/03/2041
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital minimum
30489.8 EUR
Adresse du siège
IMP CLEMENT ADER 70100 GRAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zac Gray Sud
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLLE ALAIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Broye-les-loups et Verfon.
Nom, Prénom(s)
PERRIER FRANCOIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Meuilley
Nom, Prénom(s)
BACHOTET ALEXANDRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Gevrey-chambertin
Nom, Prénom(s)
MOUGIN NICOLAS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Villers-pater
Nom, Prénom(s)
HOGRAINDLEUR LOUIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Til-Châtel
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Fretigney et Velloreille
Nom, Prénom(s)
GUICHET ARLETTE , MARIE , ROBERTE
Nom d'usage
CONSTANTIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Cugney
Nom, Prénom(s)
MONOT JEAN-LOUIS , GEORGES , MARIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Savigny-le-Sec
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
38161521000022
Code APE
748K
Adresse
RTE DE QUETIGNY
21850 , SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/1997
Siret
38161521000030
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
24 B RUE DU LIEUTENANT DUPUIS
21200 , BEAUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/05/2010
Siret
38161521000048
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Assistance et conseil en organisation comptable et informatique, formation
Adresse
IMP impasse Clément Ader
70100 , Gray - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zac Gray Sud
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1737
Date d'ajout
30/05/2017
Description
Radiation du RCS le 30/05/2017 avec effet au 01/01/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
montant minimum : le dixième du capital social souscrit montant maximum : 42 685.72 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).