Entreprise : SOCIETE DIETZ MONIN - SIREN 381 587 096
Identité
Dénomination
SOCIETE DIETZ MONIN
SIREN (siège)
381 587 096
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1991
Date de fin de la personne morale
15/05/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
15 RUE ROBERT DE FLERS 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNERIE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Mayenne CEDEX
Nom, Prénom(s)
BOURDIN LOUISE
Nom d'usage
GASSION
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Avon
Nom, Prénom(s)
GOMOLINSKI CELINE VVE POTOK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1927
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SODEFI CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mayenne CEDEX
Dénomination
COFFIFIM 75 SARL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Sevres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/03/1991
Siret
38158709600011
Code APE
365Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION D'OBJETS DIVERS EN BOIS, FABRICATION, ETUDE ET REALISATION DE MAQUETTES ET MODELES REDUITS
Adresse
15 RUE 15 rue Robert De Flers
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
03/07/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 5 JUIN 1992 LE T C D'ARGENTAN A PRONONCELE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE FIXE LADATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 23 JANVIER 1992, MR BIGOT JUGE COMMISSAIRE, MAITRE HUILLE 24 RUE DES EMANGEARDS A L'AIGLE (61300) REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
25184
Date d'ajout
06/04/1992
Description
A COMPTER DU 23 JANVIER 1992: ELEMENTS DE FONDS FABRICATION, REALISATION DE MAQUETTES ET MODELES REDUITS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX DE 50.000FRS PRECEDENT EXPLOITANT: MAQUETTES ARMA (EN LIQUIDATION) MODIFICATION LE 31 MARS 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).