Entreprise : SOC CIVILE DE LA RUE DU MOULIN - SIREN 381 578 301
Identité
Dénomination
SOC CIVILE DE LA RUE DU MOULIN
SIREN (siège)
381 578 301
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1991
Début d’activité
10/04/1991
Date de fin de la personne morale
09/04/2041
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
acquisition mise en valeur exploitation de ts immeubles....cf. objet social
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
LA BIROIRE 17310 SAINT-PIERRE-D OLERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DANTON JEAN-MARIE , LUCIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Oléron
Nom, Prénom(s)
GUERIN BRIGITTE , CATHERINE
Nom d'usage
PIET BERTON DE LESTRADE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Viroflay
Nom, Prénom(s)
GUERIN DANIELLE , ELISABETH
Nom d'usage
DANTON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Oléron
Nom, Prénom(s)
GUERIN BERNADETTE , SIMONE
Nom d'usage
GARDETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Vars
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/04/1991
Siret
38157830100016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition mise en valeur exploitation de ts immeubles....cf. objet social
Autres Activités
acquisition mise en valeur exploitation de ts immeubles....cf. objet social
Adresse
LA BIROIRE
17310 , SAINT-PIERRE-D OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT-PIERRE-D'Oléron
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4213
Date d'ajout
23/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/05/2009 : Partant : LANDRET Julien Denise, Carmel, Gérant(e) Nouveau : DANTON Jean-Marie Lucien, Gérant associé Nouveau : PIET BERTON DE LESTRADE Brigitte Catherine, Associé Société Civile Nouveau : GARDETTE Bernadette Simone, Associé Société Civile Nouveau : DANTON Danielle Elisabeth, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001 "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :381.578.301.00016 NAF :6820A
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).