Entreprise : SCI BARCLER - SIREN 381 575 299
Identité
Dénomination
SCI BARCLER
SIREN (siège)
381 575 299
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1991
Début d’activité
27/03/1991
Date de fin de la personne morale
18/04/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS SITUES EN FRANCE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
16769.39 EUR
Adresse du siège
2 PL DES CARMES 87000 LIMOGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARLIER BRUNO , ALBERT , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
LIMOGES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/1991
Siret
38157529900031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS SITUES EN FRANCE
Autres Activités
PROPRIETE ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS SITUES EN FRANCE
Adresse
2 PL DES CARMES
87000 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/03/1991
Siret
38157529900015
Code APE
702C
Adresse
11 RUE DU GENERAL CEREZ
87000 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
38157529900023
Code APE
702C
Adresse
5 RUE GAIGNOLLE
87000 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1277
Date d'ajout
21/03/2000
Description
(Divers) NOMINATION DE MR BARLIER BRUNO EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR CLERFAYT BRUNO TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DE 11 RUE DU GENERAL CEREZ 87000 LIMOGES A 5 RUE GAIGNOLLES 87000 LIMOGES Date d'effet : 01/01/1995
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1278
Date d'ajout
21/03/2000
Description
(Divers) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DE 5 RUE GAIGNOLLES 87000 LIMOGES A 2 PLACE DES CARMES 87000 LIMOGES Date d'effet : 29/02/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 110 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 16 769.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).