Entreprise : SCI DU HAUT DU SERRE - SIREN 381 537 000
Identité
Dénomination
SCI DU HAUT DU SERRE
SIREN (siège)
381 537 000
Date d'immatriculation au RNE
12/04/1991
Début d’activité
01/01/1991
Date de fin de la personne morale
11/04/2051
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD SOUS LA PINEE 05120 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAURELLE ANNIE
Nom d'usage
RICAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Queyrières
Nom, Prénom(s)
RICAUD VALENTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1992
Commune de résidence
Guillestre
Nom, Prénom(s)
RICAUD ANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1997
Commune de résidence
Guillestre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38153700000014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Adresse
LD SOUS LA PINEE
05120 , SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1001
Date d'ajout
08/04/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 27/02/2009 : Partant : DAURELLE Sophie, Associé Société Civil Partant : DAURELLE Anouk, Associé Société Civil Partant : DAURELLE Adrien, Associé Société Civil Partant : DAURELLE Janine, Associé Société Civil Nouveau : DAURELLE Valentin, Associé Société Civil Nouveau : DAURELLE Anne, Associé Société Civil
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
997
Date d'ajout
08/04/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 02/01/2003 : Nouveau : DAURELLE Sophie, Associé Société Civil Nouveau : DAURELLE Adrien, Associé Société Civil Nouveau : DAURELLE Anouk, Associé Société Civil
Numéro d'observation
999
Date d'ajout
08/04/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2008 : Partant : DAURELLE Augustin, Gérant Nouveau : RICAUD Annie, Gérant associé Nouveau : DAURELLE Janine, Associé Société Civil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).