Entreprise : N D - SIREN 381 533 371
Identité
Dénomination
N D
SIREN (siège)
381 533 371
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1991
Début d’activité
01/04/1991
Date de fin de la personne morale
17/04/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
GESTION ET LOCATION D'IMMEUBLES DONT ELLE DEVIENDRA PROPRIETAIRE PAR APPORT ACHAT CONSTRUCTION OU AUTRE SITUES EN FRANCE
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES MARGUERITES 79200 VIENNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUGLEUX NOEL , PIERRE , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Viennay
Nom, Prénom(s)
MONNEAU BEATRICE , ROSE , PAULETTE
Nom d'usage
DUGLEUX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Viennay
Dénomination
S.E.D.
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Dénomination
G.D.K.S.
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Viennay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38153337100013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION ET LOCATION D'IMMEUBLES DONT ELLE DEVIENDRA PROPRIETAIRE PAR APPORT ACHAT CONSTRUCTION OU AUTRE SITUES EN FRANCE
Autres Activités
GESTION ET LOCATION D'IMMEUBLES DONT ELLE DEVIENDRA PROPRIETAIRE PAR APPORT ACHAT CONSTRUCTION OU AUTRE SITUES EN FRANCE
Adresse
14 RUE DES MARGUERITES
79200 , VIENNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/02/1993
Description
: --- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 14 RUE DES MARGUERITE 79200 VIENNAY A ROUTE DE BRESSUIRE LIEU DIT "LES CHAMPS DE L'ETANG" 79200 VIENNAY DATE D'EFFET :01/02/93
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/04/1991
Description
Historique des observations depuis le 18/04/1991 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 358 le 18/04/1991 --- Publicité au Journal : LA CONCORDE --- Parution au Journal le 12/04/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).