Entreprise : SCI DE LA RENARDE - SIREN 381 444 751
Identité
Dénomination
SCI DE LA RENARDE
SIREN (siège)
381 444 751
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1991
Début d’activité
01/03/1991
Date de fin de la personne morale
09/04/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion immobilière.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1 RLE DES BUIS 91410 LA FORET-LE-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALOREND DANIELLE , MARCELLE
Nom d'usage
HARDELLET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
La Forêt-le-Roi
Nom, Prénom(s)
HARDELLET ALEX , OCTAVE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Les Lilas
Nom, Prénom(s)
HARDELLET DIDIER , CHRISTIAN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
La Forêt-le-Roi
Nom, Prénom(s)
HARDELLET ANDRE , GUY , JAMES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
La Forêt-le-Roi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38144475100022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion immobilière.
Autres Activités
Gestion immobilière.
Adresse
1 RLE DES BUIS
91410 , LA FORET-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38144475100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DE LA BOUGUENIERE
85800 , LE FENOUILLER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
02/09/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/04/1991
Description
Historique des observations depuis le 10/04/1991 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : VENDEE SEMAINE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).