Entreprise : LES TERRASSES DE PENERF - SIREN 381 439 702
Identité
Dénomination
LES TERRASSES DE PENERF
SIREN (siège)
381 439 702
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1991
Date de fin de la personne morale
08/04/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
17 RUE DU PORT DE PENERF 56750 DAMGAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT RAYMOND , EMILE , JEAN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
VANNES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/04/1991
Siret
38143970200014
Enseigne
TERRASSES DE PENERF
Code APE
524W
Origine du fonds
Achat
Activité principale
ARTICLES DE PECHES, ACCASTILLAGE, ARTICLES CADEAUX ET JOURNAUX DEBIT DE BOISSONS (LICENCE IV) LOCATION DE VELOS, VOITURETTE, DEGUSTATION D'HUITRES
Adresse
17 RUE DU PORT DE PENERF
56750 , DAMGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2322
Date d'ajout
08/06/1999
Description
Modification autre PAR JUGEMENT DU 15 MAI 1998, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES A PRONONCE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE "LES TERRASSES DE PENERF" POUR JUSTES MOTIFS ET A DESIGNE ME ROUBENNE, MEMBRE DE LA SCP PIERRE ROUBENNE ET RAYMOND DUPONT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR ; PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09 OCTOBRE 1998, LEDIT TRIBUNAL A DESIGNE LA SCP PIERRE ROUBENNE ET RAYMOND DUPONT EN QUALITE DE LIQUIDATRICE, EN REMPLACEMENT DE MAITRE ROUBENNE ; PAR JUGEMENT EN DATE DU 03 FEVRIER 1999 LEDIT TRIBUNAL A DESIGNE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR, EN REMPLACEMENT DE LA SCP PIERRE ROUBENNE ET RAYMOND DUPONT, DISSOUTE, MAITRE RAYMOND DUPONT DEMEURANT A VANNES, 14 BOULEVARD DE LA PAIX IMMEUBLE ARTEMIS AVEC MISSION ELARGIE D'ARBITRE RAPPORTEUR POUR TOUTES LES CONTESTATIONS NEES OU A NAITRE ENTRE LES ASSOCIES, ET NOTAMMENT AU STADE DE LA REALISATION DU PARTAGE. SIEGE DE LA LIQUIDATION : 14 BOULEVARD DE LA PAIX IMMEUBLE ARTEMIS A VANNES JAL : OUEST FRANCE DU 17.05.1999. Date d'effet : 15/05/1998
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
226
Date d'ajout
20/01/1994
Description
DECLARATION DE CESSATION D'ACTIVITE, A COMPTER DU 18/12/1993. VENTE DU FONDS A MR DANIEL LALLEMAND ET MME CLAUDINE HUDOME, SON EPOUSE.
Numéro d'observation
1604
Date d'ajout
12/05/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL (DECISION DU : 10.04.1993).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).