Entreprise : SCI DE HAUTERIVES - SIREN 381 439 223
Identité
Dénomination
SCI DE HAUTERIVES
SIREN (siège)
381 439 223
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1991
Début d’activité
06/06/1991
Date de fin de la personne morale
05/06/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La gestion, l'administration, la disposition et l'exploitation des immeubles ayant fait l'objet de l'apport à la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
249040.4 EUR
Adresse du siège
3174 RTE DE NYONS 26110 VINSOBRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALLOT THIBAUT , CLAUDE , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Nom, Prénom(s)
VALLOT REMI , BRUNO , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VALLOT CAMILLE , CHARLOTTE , CAPUCINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Saint-Julien-en-Genevois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/06/1991
Siret
38143922300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La gestion, l'administration, la disposition et l'exploitation des immeubles ayant fait l'objet de l'apport à la société.
Autres Activités
La gestion, l'administration, la disposition et l'exploitation des immeubles ayant fait l'objet de l'apport à la société.
Adresse
3174 RTE DE NYONS
26110 , VINSOBRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/001090
Date d'ajout
19/05/2005
Description
Réduction du capital SUIVANT ACTE RECU PAR MAITRE GILLES, NOTAIRE A ARLES, EN DATE DU 30/12/04 : REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL A LA SOMME DE 66.712,12 EU. EN CONSEQUENCE LE CAPITAL QUI ETAIT DE 315.752,40 EU A ETE RAMENE A LA SOMME DE 249.040,40 EU. JOURNAL PUBLICATEUR : LA TRIBUNE DU 14/04/05 DEPOT D'ACTE N° A 677 DU 19/05/05 date d'effet : 20/12/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 071 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 315 752.40 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).