Entreprise : SCM ATOL - SIREN 381 436 583
Identité
(Entreprise radiée le 02/10/2018)
Dénomination
SCM ATOL
SIREN (siège)
381 436 583
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1991
Date de fin de la personne morale
02/04/2041
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
53 RUE DU MOULIN DES PRES 75013 PARIS 13 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SALAMA FRANK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38143658300037
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Dessin,maquette,design,tout travaux de dessin d'architecture.
Adresse
53 RUE 53 rue du Moulin des Prés
75013 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
38143658300029
Code APE
742C
Adresse
174 RUE DU TEMPLE
75003 , PARIS 3 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1991D0100012
Date d'ajout
02/10/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1991D010008
Date d'ajout
02/10/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2016, JOURNAL PUBLICATEUR : La Vie Judiciaire DU : 06-09-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).