Entreprise : AUREA - SIREN 381 415 355
Identité
Dénomination
AUREA
SIREN (siège)
381 415 355
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1991
Date de fin de la personne morale
27/03/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.24 EUR
Adresse du siège
8 RUE CLEMENT ADER 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIGOUY JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
DELORME FRANCOISE , MICHELE , ANDREE
Nom d'usage
PRIEUX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
PRIEUX CHRISTOPHE , JEAN , PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
VAL DE VESLE
Dénomination
FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/03/1991
Siret
38141535500019
Code APE
524X
Origine du fonds
Création
Activité principale
la création, l'acquisition et l'exploitation de toute jardinerie, l'exploita- tion de toutes activités annexes aux professions de paysagistes et pepineristes. Toutes études, conseils et prestations de service pour le compte de tiers dans le domaine de l'horticul- ture ou activités annexes et notamment la con- ception, l'implantation, la construction, la gestion de jardinerie. L'organisation de toutes manifestations de communication ou de relation publique telles qué séminaires, comités d'études etc...
Adresse
8 RUE 8 rue Clément Ader
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4478
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
25/04/2002
Description
(Procédures collectives) Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 9/4/2002 renouvellant la mission de MAITRE LAFONT commissaire à l'exécution du plan, pour une durée de 6 MOIS, SOIT JUSQU'AU 19/09/2002.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/10/2000
Description
(Jugements) Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 05/10/2000 PROROGEANT JUSQU'AU 15/03/2001 la durée de la mission du commissaire à l'exécu- tion du plan de cession des SOCIETES FAGUS 83 ET AUREA confiée à ME LAFONT.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/07/1998
Description
Jugement arrêtant le plan de cession Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 15/03/1995 arretant le plan de cession au pro- fit d'une filiale a constituer de la sté Ets BOR- DET, et en consequence arrete le plan de cession partielle du terrain de Cambrai - Designe Me ETIENNE BORDET, comme tenu d'exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu'il a pris a cet egard - Fixe la duree du plan a 1 ans- Designe : MAITRE LAFONT, Commissaire à l'éxécution du plan avec la mission prevue à l'article 67 de la loi du 25/01/1985. Maintient Mr CHASSAIS, Juge Commissaire, Met fin à la mission de Me LAFONT, en qualite d'Administrateur, maintient le Représentant des creanciers Maitre THORE, jusqu'a la fin de la pro- cedure de verification des créances. Jugement du 30/10/1996, proroge jusqu'au 15/03/98 la duree
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/12/1994
Description
(Jugements) PAR JUGEMENT DU 8/12/1994 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PROROGE LA PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS. ADMINISTRATEUR : MAITRE LAFONT REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE DE THORE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/06/1994
Description
(Jugements) JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 28/4/1994 ADMINISTRATEUR : MAITRELAFONT - 25, RUE GODOT DE MAUROY - 75009 PARIS - REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE DE THORE 211, BOULEVARD VINCENT AURIOL - 75013 PARIS - CESSATION DES PAIEMENTS : 01/04/1994 PAR JUGEMENT DU 26/05/1994 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A DECIDE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE PERIODE DE 4 MOIS, SOIT JUSQU'AU 22/09/1994.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/06/1993
Description
CONTINUATION DE LA STE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFER A LA MOITIE DU CAPITAL - Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 30/06/1993. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).