Entreprise : LABORATOIRE D'ETUDE INTERNATIONALE EN COLORATION COSMETIQUE - SIREN 381 414 895
Identité
(Entreprise radiée le 20/08/2018)
Dénomination
LABORATOIRE D'ETUDE INTERNATIONALE EN COLORATION COSMETIQUE
Sigle
LETICC
SIREN (siège)
381 414 895
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1991
Fermeture de l'établissement - 38141489500056
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2018
Fermeture de l'établissement - 38141489500015
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1992
Fermeture de l'établissement - 38141489500023
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1998
Fermeture de l'établissement - 38141489500031
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1999
Fermeture de l'établissement - 38141489500049
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2002
Date de fin de la personne morale
08/04/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38113 EUR
Adresse du siège
6 RTE DU BU 78550 HOUDAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA PREVOTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAJOT NICOLAS
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
BECK GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
PAJOT STEPHANIE
Nom d'usage
BOCQUILLON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
HU QUING PING LU SHANGHAI
Nom, Prénom(s)
PAJOT OLIVIA
Nom d'usage
EXPOSITO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
NOMANI NICOLE
Nom d'usage
PAJOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
PAJOT ETIENNE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
PAJOT REMI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CEGB EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
38141489500031
Code APE
245C
Adresse
77 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
38141489500049
Code APE
245C
Adresse
49 RUE ST GEORGES
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/1991
Siret
38141489500015
Enseigne
L.E.T.I.C.C.
Code APE
245C
Adresse
60 AV PAUL VAILLANT COUTURIER
78390 , BOIS D'ARCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/1991
Siret
38141489500056
Nom commercial
L.E.T.I.C.C.
Enseigne
L.E.T.I.C.C.
Code APE
2042Z - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION ET FABRICATION DE COMPOSITION DESTINEES AU MAQUILLAGE NEGOCE FABRICATION DE TOUTES MATIERES PREMIERES OU PRODUITS ACTIFS DESTINES AUX INDUSTRIES TELLES QUE : COSMETIQUE PARFUMERIE PHARMACEUTIQUE DIETETIQUES OU AUTRES POUVANT UTILISER CES PRODUITS
Adresse
6 RTE 6 Route DE BU ZAC DE LA PREVOTE
78550 , Houdan - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA PREVOTE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
38141489500023
Code APE
245C
Adresse
16 RUE DES OSIERS
78310 , COIGNIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES MARAIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41343
Date d'ajout
20/08/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 30/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28769
Date d'ajout
23/02/2018
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil au profit de son associé unique LABORATOIRES PROD HYG A compter du 16/11/2017
Numéro d'observation
48860
Date d'ajout
13/03/2015
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
54412
Date d'ajout
26/02/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).