Entreprise : CUMA DE PADIES - SIREN 381 411 800
Identité
Dénomination
CUMA DE PADIES
SIREN (siège)
381 411 800
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1991
Début d’activité
08/03/1991
Date de fin de la personne morale
08/04/2090
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Prestations de services en agriculture
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
2405.65 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 81340 PADIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
APFEL PATRICK , JACQUES , RAOUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Faussergues
Nom, Prénom(s)
BOUTEILLE MYRIAM , MARIE-LINE , SABINE
Nom d'usage
HOULES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Valence-d'Albigeois
Nom, Prénom(s)
COUGOUREUX ROLLAND , ALBERT , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Padiès
Nom, Prénom(s)
FERAL ALAIN , PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Valence-d'Albigeois
Nom, Prénom(s)
PUEL JEROME , MARCEL , GERMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Ledas et Penthies
Nom, Prénom(s)
VAYSSE ALAIN , JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Valence-d'Albigeois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/03/1991
Siret
38141180000018
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prestations de services en agriculture
Adresse
MAIRIE
81340 , PADIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2294
Date d'ajout
14/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/05/2010 : Partant : CAYLUS Gilbert Antoine, Trésorier Partant : TARROUX Florence Catherine, Trésorier Partant : MARTY Jean-Louis, Secrétaire Partant : FABREGUE Jean-Louis Gerard, Président Nouveau : APFEL Patrick Jacques Raoul, Secrétaire Nouveau : COUGOUREUX Rolland Albert Georges, Administrateur Nouveau : FERAL Alain Pascal, Administrateur Nouveau : PUEL Jérôme Marcel Germain, Administrateur Changement de qualité : VAYSSE Alain Jean-Christophe, Vice-Président devient Président Changement de qualité : HOULES Myriam Marie-Line Sabine, Secrétaire devient Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 15 780.00 FRF nouveau montant : 2 405.65 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).