Entreprise : SCI DOLAINE - SIREN 381 411 586
Identité
Dénomination
SCI DOLAINE
SIREN (siège)
381 411 586
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2015
Début d’activité
06/03/1991
Date de fin de la personne morale
08/10/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
56406.14 EUR
Adresse du siège
51 RUE DOMINGER DE MEYRAC 85610 LA BERNARDIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUMELIN ELISE , VIVIANE
Nom d'usage
LESAGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
La Bernardière
Nom, Prénom(s)
TOUMELIN YANNICK , RENE , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
06/03/1991
Siret
38141158600013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Autres Activités
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Adresse
RUE LEJAMPTEL
35120 , DOL-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
38141158600039
Adresse
51 RUE DOMINGER DE MEYRAC
85610 , LA BERNARDIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/2015
Siret
38141158600021
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
16 RUE MADAME DE SEGUR
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5724
Date d'ajout
25/09/2018
Description
Radiation du RCS le 25/09/2018 avec effet au 01/10/2018 Transfert du siège social dans le ressort du G.T.C. de La Roche-Sur-Yon sans maintien d'activité à l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/09/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
5129
Date d'ajout
09/10/2015
Description
Transfert du siège social à compter du 25/04/2015 : Ancienne adresse : Angle rue Lejamptel Et - de la rue Ceinte 35120 Dol-de-Bretagne Nouvelle adresse : 16 rue Madame de Ségur 56000 Vannes L'établissement principal reste dans le ressort du greffe de Saint-Malo au 25/04/2015. Modification concernant le nom d'usage d'un associé au 25/04/2015 : Mme TOUMELIN épouse LECONTE Viviane, associée
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).