Entreprise : TALENCE - SIREN 381 387 398
Identité
(Entreprise radiée le 26/05/2021)
Dénomination
TALENCE
SIREN (siège)
381 387 398
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1991
Fermeture de l'établissement - 38138739800013
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/1995
Date de fin de la personne morale
02/04/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES FABRIQUES 36320 VILLEDIEU-SUR-INDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
FLEURET DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Nom, Prénom(s)
HANCOTTE GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM SIMAH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1931
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE CONCORDE SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
38138739800013
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION, COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS TEXTILES
Adresse
6 RUE RUE DES FABRIQUES
36320 , VILLEDIEU SUR INDRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2611
Date d'ajout
26/05/2021
Description
REGULARISATION Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3475
Date d'ajout
17/11/2006
Description
EN DATE DU 15/11/2006, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DU PLAN DE CESSION DE TALENCE SA
Numéro d'observation
1898
Date d'ajout
08/09/1997
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03/09/1997, MONSIEUR COLRAT A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE.
Numéro d'observation
944
Date d'ajout
10/04/1996
Description
VENTE DU FONDS A LA SOCIETE DE CONFECTION DECOTISS CODEVIL A COMPTER DU 15/02/1995 FIN DE LA LOCATION GERANCE A COMPTER DU 15/02/1995
Numéro d'observation
447
Date d'ajout
17/02/1995
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15/02/1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE AU PROFIT DE SARL CODEVIL ET A NOMME MAITRE PERES COMMISSAIRE AU PLAN
Numéro d'observation
328
Date d'ajout
04/02/1994
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26/01/1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE LA SOCIETE A NOMME M MARTY COMME JUGE COMMISSAIRE ET MAITRE PERES, REPRESENTANT DES CREANCIERS DEMEURANT A CHATEAUROUX - 33, RUE DE LA POSTE, A FIXE AU 26/01/1994, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
213
Date d'ajout
26/01/1994
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 26/01/1994
Numéro d'observation
147
Date d'ajout
19/01/1993
Description
NON DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 30/10/1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).