Entreprise : SCI MAISON DU MARONI - SIREN 381 375 211
Identité
Dénomination
SCI MAISON DU MARONI
SIREN (siège)
381 375 211
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1991
Début d’activité
17/06/1987
Date de fin de la personne morale
19/02/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS, LA CONSTRUCTION DE DIVERSES MAI - SONS A USAGE D'HABITATION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITA- TION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT BIEN IMMOBILIER. ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT A CET OBJET.
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
18293.88 EUR
Adresse du siège
LD SAINT MAURICE 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M ALLAIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLAIS JEAN-CLAUDE , RAYMOND , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Saint-Laurent du Maroni
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/06/1987
Siret
38137521100012
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS, LA CONSTRUCTION DE DIVERSES MAI - SONS A USAGE D'HABITATION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITA- TION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT BIEN IMMOBILIER. ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT A CET OBJET.
Adresse
LD SAINT MAURICE
97320 , SAINT-LAURENT-DU-MARONI - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M ALLAIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
656
Date d'ajout
07/06/1993
Description
Cession de parts CESSION PAR MADAME SABAYO JACQUELINE AU PROFIT DE MONSIEUR ALLAIS JEAN-CLAU DE, 23 PARTS SOCIALES, NUMEROTEES DE 7 A 29, MOYENNANT LE PRIX DE 1 000 F LA PART. A COMPTER DU 02/04/1993
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 120 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 18 293.88 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).