Entreprise : COMMERCIALISAT MONTAGE DEPANNAGE PRESSE - SIREN 381 357 813
Identité
Dénomination
COMMERCIALISAT MONTAGE DEPANNAGE PRESSE
Sigle
C.M.D.P
SIREN (siège)
381 357 813
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1993
Date de fin de la personne morale
28/06/2041
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
56 RUE NATIONALE 60110 ESCHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIGREUX THIERRY , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Baillet-en-France
Nom, Prénom(s)
BESSON MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Arnouville-lès-Mantes
Dénomination
AREC GOMEZ
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Palaiseau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/04/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
38135781300041
Enseigne
CMDP
Code APE
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Import, export de tous produits, achat, vente de tous materiels. produits, achat, vente de tous materiels
Adresse
56 RUE 56 rue Nationale
60110 , Esches - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38135781300033
Code APE
511R
Adresse
CHE DU PARADIS
60540 , BORNEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/1991
Siret
38135781300025
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse
83 RUE DE REUILLY
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
09/06/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 09/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/04/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé, en date du 03/04/2012, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2012/77, date de cessation des paiements le 30/03/2012, et a désigné juge commissaire : Monsieur DESESQUELLE Jean-Louis, liquidateur : SCP LEBLANC LEHERICY HERBAUT, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ. Les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc. L'activité est maintenue jusqu'au 06/04/2012
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/01/2010
Description
Constitution : greffe du Tribunal de Commerce de P ARIS (1992 B 844). Transfert siège social du 83 ru e de Reuilly - Impasse Mousset - 75012 PARIS à dan s l'établissement principal à 60110 ESCHES à compt er du 30 septembre 2009 sans maintien d'activité à l'ancien siège.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/06/1993
Description
Observations concernant l'établissement situé 56 r ue Nationale 60110 Esches : - Transfert de l'Etabl issement principal de PARIS, 83 rue de Reuilly à B ornel ZI du Paradis à dater du 1er janvier 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).