Entreprise : SANDRINE BLAZY-MENGUY ET JULIE LOUBET-SEYNAEVE, NOTAIRES ASSOCIES - SIREN 381 354 927
Identité
Dénomination
SANDRINE BLAZY-MENGUY ET JULIE LOUBET-SEYNAEVE, NOTAIRES ASSOCIES
SIREN (siège)
381 354 927
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1991
Début d’activité
29/01/2001
Date de fin de la personne morale
10/04/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Activités juridiques
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
156312 EUR
Adresse du siège
21 AV VICTOR HUGO 34400 LUNEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEYNAEVE JULIE , ODILE , FRANCINE
Nom d'usage
LOUBET-SEYNAEVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Védas
Nom, Prénom(s)
MENGUY SANDRINE , LOUISE
Nom d'usage
BLAZY-MENGUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Saint-Sériès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/01/2001
Siret
38135492700026
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
21 AV VICTOR HUGO
34400 , LUNEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/03/1991
Siret
38135492700018
Code APE
741A
Adresse
228 BD LAFAYETTE
34400 , LUNEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3049
Date d'ajout
12/03/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL ET CONVERSION EN EUROS ANCIEN: 5.010.000 FRS ; NOUVEAU : 766.530 EUROS TRANSFERT DE SIEGE ET D'ETABLISSEMENT PRINCIPAL (A COMPTER DU 29/01/2001) ANCIEN : 228, BOULEVARD LAFAYETTE - 34400 LUNEL NOUVEAU : 21, AVENUE VICTOR HUGO - 34400 LUNEL Date d'effet : 06/03/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5326
Date d'ajout
31/05/1994
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : SCP GABRIEL RAYAN ET BERNARD BLAZY NELLE : SCP BERNARD BLAZY ET MICHEL DENJEAN NOMINATION DE MR DENJEAN MICHEL EN QUALITE DE GERANT ASSOCIE EN REMPLACE- MENT DE MR RAYAN GABRIEL (SUITE A CESSIONS DE PARTS EN DATE DU 15.03.94) A COMPTER DU 24/02/94
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).